KRS 0000294088
NIP8291696601
REGON10044786700000
NazwaINVESTMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINVESTMIND
Data rejestracji 04 gru 2007 (17 lat temu) 04 gru 2007
Data usunięcia 21 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SZYMBARSKA, 9, GDAŃSK, 80-180, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIMAŁGORZATA EWA AKSAMITOWSKA
Prokurent
2015-08-12
2016-05-24
PROKURA SAMOISTNA
DANIEL CZESŁAW KOWALCZYK
Wspólnik
2007-12-04
2016-05-24
950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500,00 ZŁ
WITOLD KRZYSZTOF CHUDOBIŃSKI
Wspólnik
2007-12-04
2011-09-16
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
MARCIN WOJCIECH STAROŃSKI
Wspólnik
2016-05-24
2021-06-21
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
DANIEL CZESŁAW KOWALCZYK
WICEPREZES
2007-12-04
2011-09-16
DANIEL CZESŁAW KOWALCZYK
PREZES ZARZĄDU
2011-09-16
2016-05-24
WITOLD KRZYSZTOF CHUDOBIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-12-04
2011-09-16
MONIKA ZOFIA SMĘTEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-09-16
2015-08-12
MICHAŁ STAROŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-24
2021-06-21
2007-12-04
2009-12-18
INVESTMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-12-04
2016-05-24
OLIMPIJSKA, 2, ZDUŃSKA WOLA, 98-220, ZDUŃSKA WOLA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie