KRS 0000293053
NIP6443373772
REGON24080030600000
NazwaMLECZARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMLECZARNIA
Data rejestracji 19 lis 2007 (17 lat temu) 19 lis 2007
Data usunięcia 24 lip 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ORLĄT LWOWSKICH, 57, SOSNOWIEC, 41-208, SOSNOWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5133Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAIWONA ELŻBIETA KRAWCZYK
Wspólnik
2007-11-19
2012-07-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ.
TADEUSZ MARIAN KOZIOŁ
Wspólnik
2007-11-19
2012-07-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ.
IWONA ELŻBIETA KRAWCZYK
Likwidator
2011-09-29
2012-07-24
TADEUSZ MARIAN KOZIOŁ
Likwidator
2011-09-29
2012-07-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
IWONA ELŻBIETA KOZIOŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-19
2008-03-03
TADEUSZ MARIAN KOZIOŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-19
2008-03-03
DANUTA KOŻUCHOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-03
2011-09-29
GRZEGORZ RUDEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-03
2011-09-29
2007-11-19
2011-09-29
MLECZARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie