KRS 0000293029
NIP9471948660
REGON10043256400000
NazwaMBO BINDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMBO BINDER
Data rejestracji 19 lis 2007 (17 lat temu) 19 lis 2007
Data usunięcia 23 cze 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BRUKOWA, 6/8, ŁÓDŹ, 91-341, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2895Z PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANABERNHARD VIKTOR JOHANNES EHRET
Wspólnik
2007-11-19
2008-04-11
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500 ZŁ
EHRET CONTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2008-04-11
2016-06-23
100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 50.000 ZŁ
GENOWEFA WOJCIECHOWSKA
Prokurent
2007-11-19
2011-11-25
SAMOISTNA
HAGEN WETZEL
Prokurent
2011-11-25
2013-03-15
SAMOISTNA
FRANK ECKERT
Likwidator
2013-03-15
2016-06-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIE Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
BERNHARD VIKTOR JOHANNES EHRET
PREZES ZARZĄDU
2007-11-19
2009-11-23
BERNHARD VIKTOR JOHANNES EHRET
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-23
2010-10-08
BERNHARD VIKTOR JOHANNES EHRET
PREZES ZARZĄDU
2010-10-08
2011-11-25
EBERHARD WILLI KRIEGER
PREZES ZARZĄDU
2009-11-23
2010-10-08
FRANK ECKERT
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-25
2013-03-15
STEFANO ANDREAS PALAMIDES
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-25
2012-05-31
2007-11-19
2008-09-29
"MFP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-09-29
2011-11-25
EHRET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-11-25
2013-03-15
MBO BINDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie