KRS 0000292801
NIP7171798729
REGON06030710500000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW CHMIELU "CHMIELEX" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRODUCENTÓW CHMIELU "CHMIELEX"
Data rejestracji 15 lis 2007 (17 lat temu) 15 lis 2007
Data usunięcia 23 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 8, SZCZEKARKÓW, 24-313, WILKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #1541Z PRODUKCJA NIE OCZYSZCZONYCH OLEJÓW I TŁUSZCZÓW #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #5111Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5131Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5188Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI ROLNICZYCH, WŁĄCZAJĄC SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7131Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9111Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHKRZYSZTOF GIZA
Likwidator
2018-08-03
2021-04-23
STANISŁAW CZARNECKI
Członek Organu Nadzoru
2007-11-15
2021-04-23
ANDRZEJ WŁODARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2007-11-15
2021-04-23
EWA PIĄTEK
Członek Organu Nadzoru
2007-11-15
2021-04-23
HENRYK FURGA
Członek Organu Nadzoru
2007-11-15
2021-04-23
HENRYK ŚLIWA
Członek Organu Nadzoru
2007-11-15
2021-04-23
STANISŁAW MAŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-11-15
2021-04-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
KRZYSZTOF GIZA
PREZES
2007-11-15
2018-08-03
ANDRZEJ BOJARSKI
WICEPREZES
2007-11-15
2018-08-03
DOROTA MISZTAL
WICEPREZES
2007-11-15
2018-08-03
2007-11-15
2018-08-03
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW CHMIELU "CHMIELEX"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie