KRS 0000292782
NIP1251471542
REGON14115614100000
Nazwa"MEDIMPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMEDIMPOL
Data rejestracji 16 lis 2007 (17 lat temu) 16 lis 2007
Data usunięcia 30 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŁOTEWSKA, 17, WARSZAWA, 03-918, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1251471542
data rejestracji 29 lis 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2660Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO #3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2007-11-16
2019-09-30
44 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 44.000 ZŁ.
01633105500000
KRZYSZTOF MAREK MARAS
Wspólnik
2007-11-16
2008-06-27
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
JOANNA ALEKSANDRA DANILUK CHRZĄSTEK
Likwidator
2017-11-20
2019-09-30
JOANNA ELŻBIETA BARTŁOMIEJCZYK
Likwidator
2017-11-20
2019-09-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JOANNA ELŻBIETA BARTŁOMIEJCZYK
PREZES ZARZĄDU
2007-11-16
2017-11-20
KRZYSZTOF MAREK MARAS
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-11-16
2008-06-27
JOANNA ALEKSANDRA DANILUK CHRZĄSTEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-27
2017-11-20
2007-11-16
2017-11-20
"MEDIMPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-11-16
2008-11-24
LISA KULI, 106, MARKI, 05-270, MARKI, POLSKA
2008-11-24
2014-12-31
PIASKOWA, 1, LEGIONOWO, 05-19, LEGIONOWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie