KRS 0000292649
NIP9570984009
REGON22051397600000
NazwaSHIP SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSHIP SERVICE
Data rejestracji 14 lis 2007 (17 lat temu) 14 lis 2007
Data usunięcia 30 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 9A, BYSZEWY, 92-701, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (48)
#2010 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #272 PRODUKCJA RUR #273 POZOSTAŁA OBRÓBKA WSTĘPNA ŻELIWA I STALI ORAZ PRODUKCJA STOPÓW ŻELAZA, Z WYJĄTKIEM WYMIENIONYCH W 27.10.Z #281 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #282 PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2840Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #285 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OGÓLNĄ INŻYNIERIĄ MECHANICZNĄ #287 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #291 PRODUKCJA URZĄDZEŃ WYTWARZAJĄCYCH I WYKORZYSTUJĄCYCH ENERGIĘ MECHANICZNĄ, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #292 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA #351 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #361 PRODUKCJA MEBLI #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4525 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5115Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #5116Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #5117Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #518 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #523 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #555 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6321 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAWKRZYSZTOF CZESŁAW WOJTYNIAK
Wspólnik
2007-11-14
2009-07-15
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ.
ARKADIUSZ JACEK KOSZNIK
Wspólnik
2007-11-14
2009-07-15
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ.
RAFAŁ ROMAN KLONOWSKI
Wspólnik
2007-11-14
2014-03-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ.
WIKTOR JERZY MITROWSKI
Wspólnik
2014-03-28
2018-11-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI LICZY OD JEDNEJ DO TRZECH OSÓB, Z KTÓRYCH JEDNA PEŁNI FUNKCJĘ PREZESA. W RAZIE, GDY ZARZĄD LICZY WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ OSOBĘ, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
RAFAŁ ROMAN KLONOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-11-14
2014-03-28
2007-11-14
2014-03-28
MARYNARKI POLSKIEJ, 96, GDAŃSK, 80-955, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie