KRS 0000292510
NIP1132699799
REGON14120396900000
NazwaFUNDACJA "AUREA MEDIOCRITAS" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAUREA MEDIOCRITAS
Data rejestracji 12 lis 2007 (17 lat temu) 12 lis 2007
Data usunięcia 23 lis 2011 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres SAMOLOTOWA, 9, WARSZAWA, 03-984, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego. Nieodpłatna działalność statutowa. (16)
#1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8413Z KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAALEKSANDER ZBIGNIEW GABRYŚ
Likwidator
2011-08-31
2011-11-23
ŁUKASZ DAWID SZCZERBA
Likwidator
2011-08-31
2011-11-23
ROZALIA RÓŻA CAŁKA
Członek Organu Nadzoru
2007-11-12
2011-08-31
AGNIESZKA MARIA WITEK
Członek Organu Nadzoru
2007-11-12
2011-08-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI, ZAWIERANIA UMÓW I UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ALEKSANDER ZBIGNIEW GABRYŚ
PREZES ZARZĄDU
2007-11-12
2011-08-31
ŁUKASZ DAWID SZCZERBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-12
2011-08-31
2007-11-12
2011-08-31
"AUREA MEDIOCRITAS"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie