KRS 0000292483
NIP8522522262
REGON32038054900000
NazwaVERTICE PROMOTORA ACTUAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVERTICE PROMOTORA ACTUAL POLSKA
Data rejestracji 12 lis 2007 (17 lat temu) 12 lis 2007
Data usunięcia 28 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MICKIEWICZA, 2, SZCZECIN, 70-384, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4512Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4525B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM #4525C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4533C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4543A POSADZKARSTWO, TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4544A MALOWANIE #4544B SZKLENIE #4541Z TYNKOWANIE #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI"VERTICE PROMOTORA ACTUAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Wspólnik
2007-11-12
2008-08-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000,00 ZŁ.
LUIS LLORET GUAL
Wspólnik
2008-08-06
2009-01-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ.
KATEDRA DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI
Wspólnik
2009-01-27
2018-08-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
ADAM LIGIERKO
Prokurent
2007-11-12
2009-07-27
PROKURA ODDZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO.
LUIS LLORET GUAL
PREZES ZARZĄDU
2007-11-12
2018-08-28
JUDIT DOMINGUEZ ALVAREZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-15
2018-08-28
2007-11-12
2008-02-15
AL. WOJSKA POLSKIEGO, 43, SZCZECIN, 70-473, SZCZECIN, POLSKA
2008-02-15
2008-10-13
AL. WOJSKA POLSKIEGO, 45, SZCZECIN, 70-473, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie