KRS 0000292427
NIP6191981376
REGON30073502800000
NazwaLOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA "LASY RYCHTALSKIE" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA "LASY RYCHTALSKIE"
Data rejestracji 12 lis 2007 (17 lat temu) 12 lis 2007
Data usunięcia 23 maj 2013 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres KASZTANOWA, 1, SIEMIANICE, 63-645, ŁĘKA OPATOWSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0201B SZKÓŁKARSTWO LEŚNE #0202Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5248F SPRZEDAŻ DETALICZNA NASION, NAWOZÓW #552 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH #9253Z OCHRONA ZABYTKÓW #926 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9500Z GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓWIWO GAŁECKI
Likwidator
2011-12-14
2013-05-23
JAN FITA
Likwidator
2011-12-14
2013-05-23
PAWEŁ TOMASZ DOLATA
Likwidator
2011-12-14
2013-05-23
MARIA ŻUREK
Likwidator
2011-12-14
2013-05-23
JERZY JUJA
Likwidator
2011-12-14
2013-05-23
MARIAN LORENZ
Likwidator
2011-12-14
2013-05-23
STANISŁAW JANECZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-11-12
2013-05-23
JAN SARNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-11-12
2013-05-23
SZCZEPAN PTAK
Członek Organu Nadzoru
2007-11-12
2013-05-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOSOBAMI UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SĄ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
IWO GAŁECKI
PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO
2007-11-12
2011-12-14
JAN FITA
SEKRETARZ
2007-11-12
2011-12-14
JERZY JUJA
SKARBNIK
2007-11-12
2011-12-14
MARIA ŻUREK
CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO
2007-11-12
2011-12-14
PAWEŁ TOMASZ DOLATA
CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO
2007-11-12
2011-12-14
MARIAN LORENZ
CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO
2007-11-12
2011-12-14
2007-11-12
2011-12-14
LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA "LASY RYCHTALSKIE"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie