KRS 0000292333
NIP9552216079
REGON32041960700000
NazwaCZWÓRKA DEVELOPER SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCZWÓRKA DEVELOPER SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 08 lis 2007 (17 lat temu) 08 lis 2007
Data usunięcia 06 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZIELONE WZGÓRZE, 14, SZCZECIN, 70-781, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9552216079
data rejestracji 01 lut 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRADWOJCIECH JAN CZYŻEWICZ
Beneficjent
HALINA JANKOWIAK
reprezentant
HALINA JANKOWIAK
Beneficjent
WOJCIECH JAN CZYŻEWICZ
Wspólnik
2007-11-08
2023-09-06
275 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚĆI 137.500,00 ZŁ
HALINA JANKOWIAK
Wspólnik
2007-11-08
2023-09-06
225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 112.500,00 ZŁ
Wspólnik
2008-04-17
2009-01-19
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000,00 ZŁ.
81115511400000
PIOTR PIOTROWSKI
Wspólnik
2009-01-19
2023-09-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
WOJCIECH JAN CZYŻEWICZ
Prokurent
2014-02-07
2022-09-12
PROKURA SAMOISTNA
HALINA JANKOWIAK
Likwidator
2022-09-12
2023-09-06
PIOTR PIOTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-11-08
2023-09-06
BERNADETA STANISŁAWA MYŁKA
Członek Organu Nadzoru
2007-11-08
2023-09-06
JOLANTA BOGUSŁAWA CZYŻEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-11-08
2023-09-06
WOJCIECH JAN CZYŻEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa do dywidendy
45,83% UDZIALÓW
HALINA JANKOWIAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa do dywidendy
37,5% UDZIAŁÓW
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, TO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ NIEGO SAMEGO. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, TO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
HALINA JANKOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2007-11-08
2022-09-12
2007-11-08
2022-09-12
CZWÓRKA DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie