KRS 0000292239
NIP1230036479
REGON01096693000000
Nazwa"ART EXPO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaART EXPO
Data rejestracji 22 lis 2007 (17 lat temu) 22 lis 2007
Data usunięcia 17 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres --------------------------------------------------, ----------, TARNÓW, ---------------, --------------------------------------------------, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7485Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIAGRZEGORZ JĘDRZEJEWSKI
Wspólnik
2007-11-22
2008-01-25
932 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 93200 ZŁOTYCH
JACEK MAREK NOWAK
Wspólnik
2008-01-25
2008-09-19
1000 UDZIAŁÓW KAŻDY PO 100 ZŁOTYCH, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100000 ZŁOTYCH
MIROSŁAW JANUSZ NOGAŚ
Wspólnik
2008-09-19
2012-09-18
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00,-ZŁ.
OLEH FEDYK
Wspólnik
2012-09-18
2018-12-17
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
WIESŁAW JAN WYSŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-11-22
2008-01-25
JACEK MAREK NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2008-01-25
2008-09-19
MIROSŁAW JANUSZ NOGAŚ
PREZES ZARZĄDU
2008-09-19
2016-10-26
2007-11-22
2008-01-25
SŁOWACKIEGO, 33-37, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
2008-01-25
2013-06-18
KACZKOWSKIEGO, 7, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie