KRS 0000292183
NIP6070047174
REGON30070099800000
NazwaROJATRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaROJATRANS
Data rejestracji 08 lis 2007 (17 lat temu) 08 lis 2007
Data usunięcia 21 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DEOTYMY, 52, WARSZAWA, 01-404, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 716000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6070047174
data rejestracji 28 lis 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 lis 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJROBERT JAN KOPECKI
Wspólnik
2007-11-08
2019-11-21
358 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 358.000,00 ZŁ
ANNA PIASECKA
Wspólnik
2007-11-08
2013-09-11
248 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 248.000,00 ZŁ
Wspólnik
2007-11-08
2019-11-21
358 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 358.000,00 ZŁ
63051004100000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
JACEK ANDRZEJ PIASECKI
PREZES
2007-11-08
2009-10-05
ROBERT JAN KOPECKI
WICEPREZES
2007-11-08
2010-07-19
JACEK ANDRZEJ PIASECKI
PREZES ZARZĄDU
2009-11-19
2015-07-06
PIOTR JARZĄBEK
PREZES ZARZĄDU
2015-07-06
2017-03-02
2007-11-08
2015-07-06
KOLEJOWA, 4, MARGONIN, 64-830, MARGONIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie