KRS 0000292039
NIP1231129556
REGON14117438600000
NazwaCOMPLEX EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCOMPLEX EU
Data rejestracji 31 paź 2007 (17 lat temu) 31 paź 2007
Data usunięcia 23 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SOLEC, 81B, WARSZAWA, 00-382, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #462 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHYONGGE SHEN
Wspólnik
2007-10-31
2010-11-30
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000,00 ZŁOTYCH
PENG ZHANG
Wspólnik
2007-10-31
2010-11-30
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH
OKSANA MUDRA
Wspólnik
2010-11-30
2021-02-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁOTYCH
JERZY JAN GÓRA
Wspólnik
2010-11-30
2021-02-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
XINFANG SUN
PREZES ZARZĄDU
2007-10-31
2010-11-30
YONGGE SHEN
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-10-31
2010-11-30
PENG ZHANG
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-10-31
2010-11-30
OKSANA MUDRA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-11-30
2021-02-23
JERZY JAN GÓRA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-11-30
2021-02-23
2007-10-31
2010-11-30
CHANG TIAN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-10-31
2010-11-30
NADRZECZNA, 5F, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie