KRS 0000291897
NIP5213462069
REGON14119093600000
Nazwa"INSTYTUT ROZWOJU EDUKACJI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINSTYTUT ROZWOJU EDUKACJI
Data rejestracji 31 paź 2007 (17 lat temu) 31 paź 2007
Data usunięcia 25 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHODAKOWSKA, 19, WARSZAWA, 03-815, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.ANDRZEJ MARIAN ELIASZ
Wspólnik
2007-10-31
2014-03-03
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.500,00 PLN
JANUSZ KAZIMIERZ REYKOWSKI
Wspólnik
2007-10-31
2009-03-18
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 PLN
ZBIGNIEW MIECZYSŁAW PIETRASIŃSKI
Wspólnik
2007-10-31
2008-06-18
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2008-06-18
2020-09-25
72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.000,00 PLN
63429397100000
PIOTR ZENON VOELKEL
Wspólnik
2014-03-03
2016-08-10
28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14 000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2016-08-10
2020-09-25
28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.000,00 ZŁOTYCH
30258991500000
PIOTR ZENON VOELKEL
reprezentant
PIOTR ZENON VOELKEL
Beneficjent
MAŁGORZATA WRÓBLEWSKA
Prokurent
2009-12-17
2020-09-25
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR ZENON VOELKEL
Beneficjent
DYSPOZYCJA CO NAJMNIEJ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W FUNDUSZU INWESTYCYJNYM (IPOPEMA 89 FIZ AN), KTÓRY POSIADA 95% AKCJI W INSTYTUT EDUKACJI S.A. W LIKWIDACJI, POSIADAJĄCEJ 55.260 (90%) UDZIAŁÓW W INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 72 UDZIAŁY W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
ANDRZEJ MARIAN ELIASZ
PREZES ZARZĄDU
2007-10-31
2008-06-18
ANDRZEJ MARIAN ELIASZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-06-18
2016-08-25
JANUSZ KAZIMIERZ REYKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-31
2008-06-18
ZBIGNIEW MIECZYSŁAW PIETRASIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-31
2008-06-18
PIOTR ZENON VOELKEL
PREZES ZARZĄDU
2008-06-18
2020-09-25
2007-10-31
2008-06-18
LUDOWA, 10, WARSZAWA, 00-780, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie