KRS 0000291823
NIP9291786842
REGON08021777000000
NazwaDFI COMPANY - ZIĘCIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaDFI COMPANY - ZIĘCIAK
Data rejestracji 29 paź 2007 (17 lat temu) 29 paź 2007
Data usunięcia 03 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres LOTNIKÓW, 1, ZIELONA GÓRA, 65-714, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJEWA JANINA PEKAR
Wspólnik
2007-10-29
2008-01-31
KRZYSZTOF MICHAŁ RACZYŃSKI
Wspólnik
2007-10-29
2008-01-31
EWA JANINA STRYCHALSKA RACZYŃSKA
Wspólnik
2008-01-31
2019-04-03
TOMASZ ZIĘCIAK
Wspólnik
2008-01-31
2019-04-03
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST WSPÓLNIK TOMASZ ZIĘCIAK, KTÓRY MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.
TOMASZ ZIĘCIAK
Członek Organu Reprezentacji
2008-01-31
2019-04-03
EWA JANINA PEKAR
Członek Organu Reprezentacji
2007-10-29
2008-01-31
2007-10-29
2008-01-31
"DFI COMPANY EWA PEKAR" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie