KRS 0000291257
NIP6292379681
REGON24074854000000
Nazwa"ATM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaATM
Data rejestracji 30 paź 2007 (17 lat temu) 30 paź 2007
Data usunięcia 27 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIENKIEWICZA, 37, ŁAPINO, 83-050, KOLBUDY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #2523Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2661Z PRODUKCJA BETONOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH #2662Z PRODUKCJA WYROBÓW GIPSOWYCH DLA BUDOWNICTWA #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #7440Z REKLAMAMARIUSZ STANISŁAW TEPER
Wspólnik
2007-10-30
2017-09-27
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ
ANNA GERTRUDA DŁUGOSZ
Wspólnik
2007-10-30
2011-06-17
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00ZŁ
MONIKA KINGA SZTYLER
Wspólnik
2007-10-30
2009-10-01
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00ZŁ
LECH FALKOWSKI
Wspólnik
2011-06-17
2017-09-27
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiBEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ CZŁONKÓW ZARZĄDU, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
ANNA GERTRUDA DŁUGOSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-30
2011-06-17
MARIUSZ STANISŁAW TEPER
PREZES ZARZĄDU
2007-10-30
2011-06-17
MARIUSZ STANISŁAW TEPER
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-17
2015-02-17
MONIKA KINGA SZTYLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-30
2009-10-01
LECH FALKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-06-17
2015-03-27
2007-10-30
2009-10-01
KRÓLOWEJ JADWIGI, 23, DĄBROWA GÓRNICZA, 41-300, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA
2009-10-01
2011-06-17
RUDNA, 43, DĄBROWA GÓRNICZA, 42-530, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie