KRS 0000291092
NIP6681910900
REGON30069156100000
NazwaSTOWARZYSZENIE "CHÓR VIRIBUS UNITIS" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCHÓR VIRIBUS UNITIS
Data rejestracji 19 paź 2007 (17 lat temu) 19 paź 2007
Data usunięcia 23 kwi 2014 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres KĄCZKOWSKIEGO, 22, TUREK, 62-700, TUREK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2214Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2231Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2232Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5247A SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK #5247B SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #5263B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #7440Z REKLAMA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9213Z PROJEKCJA FILMÓW #9212Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9231C DZIAŁALNOŚĆ FILHARMONII, ORKIESTR, CHÓRÓW #9231G ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANADOROTA MARIA GRZELAK
Likwidator
2013-01-03
2014-04-23
MARTA TOMCZYK-GROBLICA
Likwidator
2013-01-03
2014-04-23
MARTA TOMCZYK-GROBLICA
Członek Organu Nadzoru
2007-10-19
2009-08-05
JOANNA BEATA HOFFMAN-BOGDAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-10-19
2014-04-23
AGNIESZKA ARENT
Członek Organu Nadzoru
2007-10-19
2014-04-23
RADOSŁAW GROBLICA
Członek Organu Nadzoru
2009-08-05
2014-04-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH CHÓRU ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W JEGO IMIENIU, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU: PREZESA LUB WICEPREZESA I SKARBNIKA. DLA WAŻNOŚCI INNYCH PISM I DOKUMENTÓW WYMAGANY JEST PODPIS DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA LUB WICEPREZESA.
JAKUB KICIŃSKI
SEKRETARZ
2007-10-19
2009-08-05
EWA KATARZYNA KAROLAK
SKARBNIK
2007-10-19
2009-08-05
MILENA MARIA CHYPŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-19
2011-03-01
MAREK STAWECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-19
2011-03-01
TOBIASZ GUŹNICZAK
SEKRETARZ
2009-08-05
2011-03-01
MARTA TOMCZYK-GROBLICA
PREZES ZARZĄDU
2009-08-05
2013-01-03
MAGDALENA MISIAK
ZASTĘPCA PREZESA
2009-08-05
2011-03-01
AGNIESZKA DEWICKA
SKARBNIK
2009-08-05
2011-03-01
BARTOSZ MAREK KOMAJDA
PREZES ZARZĄDU
2007-10-19
2009-08-05
NIKOLA EUSTATHIOU
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2007-10-19
2009-08-05
2007-10-19
2013-01-03
STOWARZYSZENIE "CHÓR VIRIBUS UNITIS"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie