KRS 0000290919
NIP6852228323
REGON18025966900000
NazwaNARVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNARVITA
Data rejestracji 17 paź 2007 (17 lat temu) 17 paź 2007
Data usunięcia 20 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZA BURSĄ, 5, JASŁO, 38-200, JASŁO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6852228323
data rejestracji 06 cze 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 maj 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #561 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #9602 FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE #813 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENINORBERT ŁUKASZ FURTEK
Wspólnik
2007-10-17
2016-04-12
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ
RENATA MARIA FURTEK
Wspólnik
2007-10-17
2019-05-20
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ
AGATA MARIA ŻEBRACKA
Wspólnik
2007-10-17
2016-04-12
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ
TOMASZ KOSIBA
Wspólnik
2016-04-12
2019-05-20
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17 000,00 ZŁ
MARIAN SZUFNAROWSKI
Wspólnik
2016-04-12
2019-05-20
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17 000,00 ZŁ
MARIAN SZUFNAROWSKI
Likwidator
2018-07-21
2019-05-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPOSÓB REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZEDSTAWIA SIE NASTĘPUJĄCO: A. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU, B. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
RENATA MARIA FURTEK
PREZES ZARZĄDU
2007-10-17
2016-04-12
AGATA MARIA ŻEBRACKA
ZASTĘPCA PREZESA DO SPRAW LECZNICTWA
2007-10-17
2016-04-12
NORBERT ŁUKASZ FURTEK
ZASTĘPCA PREZESA DO SPRAW ORGANIZACYJNYCH
2007-10-17
2016-04-12
MARIAN SZUFRANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-04-12
2018-07-21
2007-10-17
2018-07-21
NARVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-10-17
2009-04-07
KOŚCIUSZKI, 45, JASŁO, 38-200, JASŁO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie