KRS 0000290660
NIP9291436846
REGON97060755000000
Nazwa"DOBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"DOBUD" W
Data rejestracji 15 paź 2007 (17 lat temu) 15 paź 2007
Data usunięcia 18 maj 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DĄBROWSKIEGO, 45A, ZIELONA GÓRA, 65-021, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #2370Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCHJÓZEF MAREK LEWANDOWSKI
Wspólnik
2007-10-15
2015-05-18
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11875 ZŁ.
URSZULA MOCEK
Wspólnik
2007-10-15
2015-05-18
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11875 ZŁ.
ZBIGNIEW JERZY MOCEK
Wspólnik
2007-10-15
2015-05-18
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16250 ZŁ.
KRYSTYNA PIERZGA
Wspólnik
2007-10-15
2015-05-18
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000 ZŁ.
ZBIGNIEW JERZY MOCEK
Członek Organu Nadzoru
2007-10-15
2015-05-18
EMILIA MOCEK
Członek Organu Nadzoru
2007-10-15
2015-05-18
JÓZEF MAREK LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-10-15
2015-05-18
PIOTR TOMASZ MOCEK
Likwidator
2013-02-04
2015-05-18
RYSZARD PIOTR PIERZGA
Likwidator
2013-02-04
2015-05-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY SAMODZIELNIE PREZES I DYREKTOR Z TYM, ŻE PRZY CZYNNOŚCIACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 50000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PIOTR TOMASZ MOCEK
PREZES
2007-10-15
2013-02-04
RYSZARD PIOTR PIERZGA
DYREKTOR
2007-10-15
2013-02-04
2007-10-15
2013-02-04
"DOBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie