KRS 0000290573
NIP1251467440
REGON14115733000000
NazwaKALENA ZAKRZEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaKALENA ZAKRZEWSKI I WSPÓLNICY
Data rejestracji 15 paź 2007 (17 lat temu) 15 paź 2007
Data usunięcia 25 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. KASZTANOWA, 44, MICHAŁOWICE-WIEŚ, 05-816, MICHAŁOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email INFO@KALENA.PL
Dane podatkowe
NIP 1251467440
data rejestracji 08 lis 2007
status Czynny
08105010251000009074503690
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
09175000090000000039830558
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
15175000090000000039830547
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
60160014621080225350000002
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
61105010251000009074504094
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
69175000090000000039827538
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #3099Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIPIOTR JACEK ZAKRZEWSKI
Beneficjent
PIOTR SERGIUSZ DZIKOWICZ
reprezentant
PRZEMYSŁAW DUSIŃSKI
reprezentant
PIOTR SERGIUSZ DZIKOWICZ
Beneficjent
PRZEMYSŁAW DUSIŃSKI
Beneficjent
PIOTR JACEK ZAKRZEWSKI
reprezentant
PIOTR JACEK ZAKRZEWSKI
Wspólnik
2007-10-15
2019-10-25
PRZEMYSŁAW DUSIŃSKI
Wspólnik
2011-06-27
2019-10-25
PIOTR SERGIUSZ DZIKOWICZ
Wspólnik
2019-03-29
2019-10-25
PIOTR SERGIUSZ DZIKOWICZ
Wspólnik
2007-10-15
2012-03-15
PIOTR JACEK ZAKRZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
PIOTR SERGIUSZ DZIKOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
PRZEMYSŁAW DUSIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE
PIOTR SERGIUSZ DZIKOWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2007-10-15
2012-03-15
PIOTR JACEK ZAKRZEWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2007-10-15
2019-10-25
PRZEMYSŁAW DUSIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2011-06-27
2019-10-25
Członek Organu Reprezentacji
2019-03-29
2019-10-25
14198505000000
PIOTR SERGIUSZ DZIKOWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2019-03-29
2019-10-25
2007-10-15
2011-06-27
KALENA P.DZIKOWICZ, P.ZAKRZEWSKI SPÓŁKA JAWNA
2007-10-15
2009-07-08
BOHATERÓW OSSOWA, 10, KOBYŁKA, 05-230, KOBYŁKA, POLSKA
2009-07-08
2011-05-10
PASCHALISA, 4, KOBYŁKA, 05-230, KOBYŁKA, POLSKA
2011-05-10
2015-06-26
WALDEMARA, 38, KOMORÓW, 05-806, KOMORÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie