KRS 0000290224
NIP2090000854
REGON30068015500000
NazwaEIFFAGE RAIL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEIFFAGE RAIL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaEIFFAGE RAIL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 09 paź 2007 (17 lat temu) 09 paź 2007
Data usunięcia 01 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres UL. TYLNE CHWALISZEWO, 25, POZNAŃ, 61-103, POZNAŃ, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego HERNER STR., 299, BOCHUM, 44809, BOCHUM, NIEMCY
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #421 BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #422 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCHWIELAND BREMERICH
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2007-10-09
2008-05-14
MANFRED WACKER
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2007-10-09
2010-07-28
PETER BRÜGGER
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2010-07-28
2011-06-27
ROLF GOSDEK
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2011-01-17
2015-11-13
VOLKER KRAUSS
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2011-01-17
2012-10-29
EMERIC DE FOUCAULD
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2011-06-27
2013-09-24
ANGELIKA KLITZSCH
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2007-10-09
2011-03-17
HANS ULRICH DEWALD
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2007-10-09
2011-03-17
JÖRG ROSE
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2013-09-24
2015-11-13
TORSTEN VOGT
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2007-10-09
2009-01-06
KLAUS ULSAMER
Prokurent
2009-11-09
2010-10-27
PROKURA SAMOISTNA
ROLF GOSDEK
Prokurent
2010-10-27
2017-12-01
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
UTA WEGENER
Prokurent
2010-10-27
2017-12-01
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
FRANK ALEXANDER HÜFFER
Prokurent
2015-01-27
2017-12-01
PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
OLAF BARTRAM
Prokurent
2010-10-27
2012-01-18
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
GERHARD BOELSEN
Prokurent
2010-10-27
2012-10-29
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
ROLF OTTO GOSDEK
Likwidator
2015-11-13
2017-12-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WIELAND BREMERICH
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-09
2008-05-14
MANFRED WACKER
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-09
2010-07-28
EMERIC DE FOUCAULD
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-27
2013-09-24
JÖRG HERMSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-18
2017-12-01
MARTIN WOLGSCHAFT
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-14
2009-11-09
BERT JOHAN AMESZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-09
2010-03-11
FRANK RÖBBELEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-07-28
2011-06-27
JEAN - LUC TROTTIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-07-28
2013-04-12
JÖRG ROSE
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-09-24
2017-12-01
2007-10-09
2010-07-28
HEITKAMP RAIL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
2010-07-28
2015-11-13
EIFFAGE RAIL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
2007-10-09
2010-10-27
HEITKAMP RAIL GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-10-09
2013-12-23
SIELSKA, 10, POZNAŃ, 60-129, POZNAŃ, POLSKA
2013-12-23
2015-11-13
ŚW. MICHAŁA, 43, POZNAŃ, 61-119, POZNAŃ, POLSKA
2007-10-09
2008-05-14
LANGEKAMPSTRASSE, 36, HERNE, 44647, HERNE, NIEMCY
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie