KRS 0000289897
NIP9522032481
REGON14114880000000
Nazwa"RM SHIPPING & TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwaRM SHIPPING & TRADING
Data rejestracji 02 paź 2007 (17 lat temu) 02 paź 2007
Data usunięcia 01 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OSTROBRAMSKA, 83, WARSZAWA, 04-175, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#3511A PRODUKCJA STATKÓW Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3511B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY I KONSERWACJI STATKÓW, PLATFORM I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5182Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE I INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #5187Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI #6110A MORSKI I PRZYBRZEŻNY TRANSPORT WODNY #6311A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #6322C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WODNY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6322D DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WODNY POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6340A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7122Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7485Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAWspólnik
2007-10-02
2021-04-01
54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.000,00 ZŁ
01319154700000
HAK CHOL RI
Wspólnik
2007-10-02
2021-04-01
23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.500,00 ZŁ
KUM CHOL O.
Wspólnik
2007-10-02
2021-04-01
23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
YONG THAE JON
PREZES
2007-10-02
2009-12-17
LEONALDO RUIZ BARTUREN
PREZES
2007-10-02
2008-08-08
KUM CHOL O.
WICE PREZES
2008-08-08
2021-04-01
2007-10-02
2009-12-17
MICHAŁA KAJKI, 15, WARSZAWA, 04-634, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie