KRS 0000289742
NazwaEBK LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEBK LOGISTIC
Data rejestracji 17 paź 2007 (17 lat temu) 17 paź 2007
Data usunięcia 20 wrz 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JÓZEFA FRIEDLEINA, 13, KRAKÓW, 30-009, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCHBOGDAN MACIEJ KLIMEK
Wspólnik
2007-10-17
2012-09-20
2000 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ.O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200000 ZŁ.
KRZYSZTOF PAWEŁ LIPIŃSKI
Wspólnik
2007-10-17
2012-09-20
4000 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ. O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400000 ZŁ.
ELIZA MARTA ROGOŻ
Wspólnik
2007-10-17
2012-09-20
4000 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ. O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400000 ZŁ.
JAN KOZUB
Powiernik
2010-04-09
2012-09-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
BOGDAN MACIEJ KLIMEK
PREZES ZARZĄDU
2007-10-17
2012-09-20
2007-10-17
2010-04-09
EBK LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-04-09
2012-09-11
EBK LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie