KRS 0000289652
NIP5833001138
REGON22050246400000
NazwaE-CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaE-CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU
Data rejestracji 28 wrz 2007 (17 lat temu) 28 wrz 2007
Data usunięcia 01 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LEGIONÓW, 112, GDYNIA, 81-472, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email OFFICE@ECOB.PL
Dane podatkowe
NIP 5833001138
data rejestracji 17 lis 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 lis 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#692 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #732 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #749 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #639 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #661 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄDAGMARA IWONA GROT
Beneficjent
MAREK ANDRZEJ PUKALUK
Beneficjent
DAGMARA IWONA GROT
reprezentant
MAREK ANDRZEJ PUKALUK
Wspólnik
2007-09-28
2020-12-01
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
DAGMARA IWONA GROT
Wspólnik
2010-09-22
2020-12-01
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ
MARCIN JAN KRUSZYŃSKI
Wspólnik
2012-11-06
2014-08-21
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
DAGMARA IWONA GROT
Likwidator
2020-05-27
2020-12-01
DAGMARA IWONA GROT
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MAREK ANDRZEJ PUKALUK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES I WICEPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, CZŁONKOWIE ZARZĄDU - ŁĄCZNIE (DWUOSOBOWO).
WOJCIECH HENRYK LIKOS
PREZES ZARZĄDU
2007-09-28
2010-09-22
MAREK ANDRZEJ PUKALUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-09-28
2019-06-25
MARCIN TEKIELI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-28
2010-09-22
DAGMARA IWONA GROT
PREZES ZARZĄDU
2010-09-22
2020-05-27
2007-09-28
2010-09-22
CYBER FORGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-09-22
2020-05-27
E-CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-09-28
2010-09-22
JELENIOGÓRSKA, 34, GDAŃSK, 80-180, GDAŃSK, POLSKA
2010-09-22
2012-11-06
KLONOWA, 25, BANINO, 80-297, BANINO, POLSKA
2012-11-06
2018-10-17
J.BEMA, 18, GDYNIA, 81-386, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie