KRS 0000289648
REGON14117568700000
NazwaAIRBERLIN TECHNIK GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAIRBERLIN TECHNIK GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaAIRBERLIN TECHNIK GMBH
Data rejestracji 04 paź 2007 (17 lat temu) 04 paź 2007
Data usunięcia 10 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres UL. MIODOWA, 14, WARSZAWA, 00-246, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego SAATWINKLER DAMM, 42-43, BERLIN, 13672, BERLIN, NIEMCY
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3316Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#5223Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓWFRANK KOCH
Prokurent
2007-10-04
2012-05-18
PROKURA ŁĄCZNA
TOBIAS HANDHAUSEN
Prokurent
2012-05-18
2017-11-10
PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
MICHAEL BOCK
Prokurent
2007-10-04
2008-10-10
PROKURA ŁĄCZNA
REINER HEUMANN
Prokurent
2012-05-18
2017-11-10
PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
PIOTR JANUSZ WAJNERT
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2007-10-04
2014-04-03
GRZEGORZ KARCZMARCZYK
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2014-04-03
2016-02-01
GRZEGORZ KARCZMARCZYK
Likwidator
2016-02-01
2017-08-16
RAINER HEUMANN
Likwidator
2017-08-16
2017-11-10
TAMM TORSTEN
Likwidator
2017-08-16
2017-11-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA ŁĄCZNIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. MOŻLIWE JEST UDZIELENIE UPRAWNIENIA DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.
BERND SCHNIERING
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-10
2012-05-18
WERNER FRIEDRICH ROTHENBÄCHER
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-06
2015-06-25
TAMM TORSTEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-25
2017-11-10
JÜRGEN MARBACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-04
2008-10-10
KLAUS WEIRICH
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-10
2012-05-18
MARCO CIOMPERLIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-05-18
2015-05-06
RAINER HEUMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-25
2017-11-10
2007-10-04
2008-10-10
LTU AIRCRAFT MAINTENANCE GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
2008-10-10
2012-05-18
AB LUFTFAHRTTECHNIK KÖLN GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
2012-05-18
2016-02-01
AIRBERLIN TECHNIK GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
2007-10-04
2012-05-18
LTU AIRCRAFT MAINTENANCE GMBH (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRAWA NIEMIECKIEGO)
2007-10-04
2014-04-03
17 STYCZNIA, 47, WARSZAWA, 02-146, WARSZAWA, POLSKA
2014-04-03
2017-08-16
ŻWIRKI I WIGURY, 1, WARSZAWA, 00-906, WARSZAWA, POLSKA
2007-10-04
2012-05-18
HALLE, 8, DÜSSELDORF, 40474, DÜSSELDORF, NIEMCY
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie