KRS 0000288998
REGON32041301300000
NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚWISTACZA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMIESZKANIOWA "ŚWISTACZA"
Data rejestracji 20 wrz 2007 (17 lat temu) 20 wrz 2007
Data usunięcia 28 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ŚLĄSKA, 43 A, SZCZECIN, 70-431, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHMAŁGORZATA JOANNA WIRTEK
Likwidator
2007-12-19
2017-06-01
MARIUSZ ULANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-09-20
2020-01-28
JUSTYNA MARIA RUTKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-09-20
2020-01-28
IZABELA JOANNA BORYCA
Członek Organu Nadzoru
2007-09-20
2020-01-28
SŁAWOMIR DARIUSZ PISKORZ
Członek Organu Nadzoru
2007-09-20
2020-01-28
ARTUR ULANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-09-20
2020-01-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
MAŁGORZATA JOANNA WIRTEK
PREZES ZARZĄDU
2007-09-20
2007-12-19
MARIUSZ ULANOWSKI
V-CE PREZES ZARZĄDU
2007-09-20
2007-12-19
2007-09-20
2007-12-19
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚWISTACZA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie