KRS 0000288658
NIP8951892551
REGON02060071800000
NazwaIRENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaIRENA LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 14 wrz 2007 (17 lat temu) 14 wrz 2007
Data usunięcia 19 mar 2015 19 mar 2015
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MACEDOŃSKA, 31, WROCŁAW, 51-113, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3011Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH #3315Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZIPETRONELLA MARGARETHA JACOBS
Wspólnik
2007-09-14
2009-09-10
75 (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 500,- (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 37.500,- (TRZYDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
FRANCISZEK ŻYGADŁO
Wspólnik
2007-09-14
2009-09-10
25 (DWADIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 500,- (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 12.500,- (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
MELANIE BRENDA GABY PETRONELLA JACOBS
Wspólnik
2009-09-10
2015-03-19
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ. (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JULIAN LEONARD PAUL GÜNTER JACOBS
Wspólnik
2009-09-10
2015-03-19
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ. (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
BOGDAN MALESA
Powiernik
2013-11-28
2015-03-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: A) DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 50.000,- (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH, A TAKŻE W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; B) DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 50.000,- (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB KAŻDY INNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU; PRZY CZYM W PRZYPADKU ZOBOWIĄZAŃ O CHARAKTERZE CIĄGŁYM, W CELU OKREŚLENIA WARTOŚCI ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO PRZYJMUJE SIĘ SUMĘ ŚWIADCZEŃ ZA CAŁY OKRES TRWANIA STOSUNKU ZOBOWIĄZANIOWEGO, LECZ NIE DŁUŻSZY NIŻ ROK.
PETRONELLA MARGARETHA JACOBS
PREZES ZARZĄDU
2007-09-14
2009-09-10
FRANCISZEK ŻYGADŁO
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-09-14
2009-09-10
JULIAN LEONARD PAUL GÜNTER JACOBS
PREZES ZARZĄDU
2009-09-10
2015-03-19
MELANIE BRENDA GABY PETRONELLA JACOBS
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-09-10
2015-03-19
2007-09-14
2013-11-28
IRENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie