KRS 0000288646
NIP1070008183
REGON14114814700000
Nazwa1 A PHARMA GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwa1 A PHARMA GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obca1 A PHARMA GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG
Data rejestracji 17 wrz 2007 (17 lat temu) 17 wrz 2007
Data usunięcia 01 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres DOMANIEWSKA, 50 C, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego KELTENRING, 1+3, OBERHACHING, 82041, OBERHACHING, NIEMCY
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWINGRID MARIA ERATH
Prokurent
2007-09-17
2011-09-09
PROKURA SAMOISTNA
SIEGBERT HANS FABIAN
Prokurent
2007-09-17
2019-04-01
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM
AGATHA KOCEK
Prokurent
2011-09-09
2018-05-04
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
JÖRG THOMAS FEIGL
Prokurent
2018-05-04
2019-04-01
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
GREGOR ALEKSANDER VAN LOH WENZEL
Prokurent
2018-05-04
2019-04-01
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
STEFANIE HEINZ
Prokurent
2018-05-04
2019-04-01
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
GABRIELE KECK
Prokurent
2018-05-04
2019-04-01
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
NICOLE MEISSNER
Prokurent
2018-05-04
2019-04-01
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
ANDREAS MELZER
Prokurent
2018-05-04
2019-04-01
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
SILKE THUNIG
Prokurent
2018-05-04
2019-04-01
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
EWA DOROTA KRÓL
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2007-09-17
2012-06-27
ZSOLT SZEDLÁK
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2012-06-27
2014-10-06
IVAN DUROVCIK
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2014-10-06
2018-05-04
JOANNA STAŃCZAK
Likwidator
2018-05-04
2019-04-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI USTANOWIONO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, TO REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI USTANOWIONO KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU TO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PROKURA SAMOISTNA, PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
LUDWIG GRASMUELLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-17
2018-05-04
MARIA INGRID ERATH
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-09-09
2018-05-04
2007-09-17
2018-05-04
1 A PHARMA GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
2007-09-17
2017-10-30
1 A PHARMA GMBH
2007-09-17
2009-03-04
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 212 A, WARSZAWA, 02-486, WARSZAWA, POLSKA
2009-03-04
2011-09-09
GRÓJECKA, 22/24, WARSZAWA, 02-021, WARSZAWA, POLSKA
2007-09-17
2017-10-30
KELTENRING, 1+3, OBERHACHING, 82041, OBERHACHING, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie