KRS 0000288393
REGON06026805500000
NazwaKING MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKING MARKET
Data rejestracji 12 wrz 2007 (17 lat temu) 12 wrz 2007
Data usunięcia 19 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 3-GO MAJA, 6, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1279000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO #B RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO #C GÓRNICTWO I KOPALNICTWO #D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE #E WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ #F BUDOWNICTWO #G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #H HOTELE I RESTAURACJE #I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ #J POŚREDNICTWO FINANSOWE #K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #M EDUKACJA #N OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA #O POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNAELŻBIETA ANNA TOMCZYK GRUSZKA
Wspólnik
2007-09-12
2020-02-19
11511 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 575.550,00 ZŁ
ARTUR SZCZEPANIK
Wspólnik
2007-09-12
2020-02-19
3069 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 153.450,00 ZŁ
AGNIESZKA JUSTYNA SZCZEPANIK
Wspólnik
2007-09-12
2020-02-19
5372 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 268.600,00 ZŁ
ARTUR MATEUSZ MOCHNIA
Wspólnik
2007-09-12
2020-02-19
2814 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 140.700,00 ZŁ
ZBIGNIEW JÓZEF STANIAK
Wspólnik
2007-09-12
2020-02-19
2814 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 140.700,00 ZŁ
JACEK GRUSZKA
Wspólnik
2008-07-09
2020-02-19
1800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) JEDNOSTEK WALUTY EURO - WŁĄCZNIE LUB POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH DO 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) JEDNOSTEK WALUTY EURO - WŁĄCZNIE, UPOWAŻNIENI SĄ SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU I POSZCZEGÓLNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI ORAZ PROKURENT. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚĆ W ZŁOTYCH 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) JEDNOSTEK WALUTY EURO LUB POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH POWYŻEJ 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) JEDNOSTEK WALUTY EURO - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO WRAZ Z PROKURENTEM. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.
ARTUR MATEUSZ MOCHNIA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-09-12
2010-03-15
ELŻBIETA ANNA TOMCZYK GRUSZKA
PREZES ZARZĄDU
2007-09-12
2008-04-04
ADAM GRUSZKA
PREZES ZARZĄDU
2008-07-09
2010-03-15
ROBERT SZCZEPANIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-09-12
2010-03-15
2007-09-12
2008-07-09
RAMPA BRZESKA, 39, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie