KRS 0000288283
NIP6912393156
REGON02050528500000
NazwaWEIR GABBIONETA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWEIR GABBIONETA POLAND
Data rejestracji 10 wrz 2007 (17 lat temu) 10 wrz 2007
Data usunięcia 16 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2813Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIALINATEX LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WIELKA BRYTANIA
Wspólnik
2007-09-10
2011-09-20
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
WEIR GROUP HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2011-09-20
2012-06-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000,00 ZŁ(PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
WEIR GABBIONETA SRL
Wspólnik
2012-06-15
2018-10-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000,00 ZŁOTYCH
ROBERTO RIGOLLI
Likwidator
2017-01-09
2017-06-07
MARTA JOANNA KASPERSKA
Likwidator
2017-03-02
2018-10-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
BRUCE JOHN COOKE
PREZES ZARZĄDU
2007-09-10
2011-09-20
WOJCIECH DANIEL CZYŻ
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-09-10
2011-09-20
ANDREA FORZI
PREZES
2011-09-20
2016-01-11
ROBERTO RIGOLLI
WICEPREZES
2011-09-20
2016-01-11
ROBERTO RIGOLLI
PREZES ZARZĄDU
2016-01-11
2017-01-09
MIROSLAV KOZLOVSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-07-30
2012-12-20
IZABELA JOANNA WASĄŻNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-19
2016-01-27
PIOTR KRZYSZTOF LATOS
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-13
2017-01-09
2007-09-10
2011-09-20
LINATEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-09-20
2017-01-09
WEIR GABBIONETA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-09-10
2011-09-20
KARDYNAŁA BOLESŁAWA KOMINKA, 9, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
2011-09-20
2012-11-08
ZŁOTA, 59, WARSZAWA, 00-120, WARSZAWA, POLSKA
2012-11-08
2017-07-13
PARTYZANTÓW, 4, MYSZKÓW, 42-300, MYSZKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie