KRS 0000288282
NIP7010085102
REGON14105141300000
NazwaTRANSNAUTIC AERO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTRANSNAUTIC AERO POLAND
Data rejestracji 11 wrz 2007 (17 lat temu) 11 wrz 2007
Data usunięcia 26 wrz 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RZYMOWSKIEGO, 33, WARSZAWA, 02-697, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6210Z ROZKŁADOWY TRANSPORT LOTNICZY #6220Z POZAROZKŁADOWY TRANSPORT LOTNICZY #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #632 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #6323 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCHTRANSNAUTIC AERO GMBH
Wspólnik
2007-09-11
2012-09-26
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
HANS MARTIN STÜRZ
Likwidator
2011-12-23
2012-09-26
MICHAEL ALFRED STAECK
Członek Organu Nadzoru
2007-09-11
2012-09-26
VLADIMIR ANDREEVICH GOLOV
Członek Organu Nadzoru
2007-09-11
2012-09-26
HENDRIK KLAUS BÖYNG
Członek Organu Nadzoru
2007-09-11
2012-09-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ DWÓCH CZŁONKÓW, PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
WALDEMAR RYBAK
PREZES ZARZĄDU
2007-09-11
2008-11-07
HANS MARTIN STURZ
PREZES ZARZĄDU
2008-11-07
2011-12-23
2007-09-11
2011-12-23
TRANSNAUTIC AERO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-09-11
2009-08-20
ŚW. BARBARY, 1, WARSZAWA, 00-686, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie