KRS 0000288231
NIP5882241204
REGON22048242500000
NazwaZALARIS CONSULTING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZALARIS CONSULTING POLAND
Data rejestracji 11 wrz 2007 (17 lat temu) 11 wrz 2007
Data usunięcia 29 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UNRUGA, 36, GDYNIA, 81-188, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5882241204
data rejestracji 01 sty 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5812Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEHANS-PETTER MELLERUD
Beneficjent
1960-11-22
HANS-PETTER MELLERUD
reprezentant
1960-11-22
KATARZYNA DANUTA PISAŃSKA
Wspólnik
2007-09-11
2007-10-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
THOMAS COMPTON JAMES
Wspólnik
2007-10-22
2009-07-20
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500,00 ZŁ
ROC GLOBAL CONSULTING LIMITED
Wspólnik
2009-07-20
2015-06-10
168 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 84.000,00 ZŁ
MARCIN MICHAŁ GIGNAL
Wspólnik
2009-07-20
2009-11-26
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
ZALARIS UK LIMITED
Wspólnik
2015-06-10
2020-08-27
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁ
Wspólnik
2020-08-27
2020-12-29
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
14630615400000
HANS-PETTER MELLERUD
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
PRAWO DO DYWIDENDY I DO GŁOSOWANIA Z RAMIENIA SPÓŁKI ZALARIS UK LIMITED I ZALARIS ASA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
KATARZYNA DANUTA KWIATKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2007-09-11
2020-12-29
ROBERT CHWAZIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-07-14
2020-12-29
2007-09-11
2018-07-04
"ROC POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-09-11
2011-02-14
KAZIMIERSKA, 26, RUMIA, 84-230, RUMIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie