KRS 0000288197
NIP5213457944
REGON14113367700000
Nazwa"PLANTA PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPLANTA PLUS
Data rejestracji 11 wrz 2007 (17 lat temu) 11 wrz 2007
Data usunięcia 27 lip 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SARMACKA, 7 G, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 506000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#1120Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z EKSPLOATACJĄ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO #2320 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #2466Z PRODUKCJA TUSZÓW,FARB SZCZEGÓLNEGO ZASTOSOWANIA #4021Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #6010Z TRANSPORT KOLEJOWY #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6323 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAJERZY WŁADYSŁAW WOJTYSIAK
Wspólnik
2007-09-11
2011-01-13
455 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 455.000,00 ZŁOTYCH
BOGDAN GWIAZDA
Wspólnik
2007-10-19
2011-01-13
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000,00 ZŁOTYCH
LUCYNA MARIA WOJTYSIAK
Wspólnik
2011-01-13
2018-07-27
455 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 455.000 ZŁOTYCH
URSZULA RENATA UDALISZCZEWA
Wspólnik
2011-01-13
2013-01-31
445 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 445.000,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z ANNĄ ŻBIKOWSKĄ I LUCYNĄ WOJTYSIAK
ANNA BEATA ŻBIKOWSKA
Wspólnik
2011-01-13
2013-01-31
445 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 445.000,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z LUCYNĄ WOJTYSIAK I URSZULĄ UDALISZCZEWĄ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JERZY WŁADYSŁAW WOJTYSIAK
PREZES ZARZĄDU
2007-09-11
2011-01-13
LUCYNA MARIA WOJTYSIAK
PREZES ZARZĄDU
2011-01-13
2018-07-27
2007-09-11
2013-01-31
MAGAZYNOWA, 7, WARSZAWA, 02-652, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie