KRS 0000288192
NIP5130148867
REGON12054755300000
NazwaS.O.S. SECURITY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaS.O.S. SECURITY GROUP
Data rejestracji 24 wrz 2007 (17 lat temu) 24 wrz 2007
Data usunięcia 31 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BARTOSZA GŁOWACKIEGO, 24, KRAKÓW, 30-085, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5130148867
data rejestracji 05 paź 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sie 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJGRZEGORZ KOT
Beneficjent
ANNA CIEŚLAK-KOT
Beneficjent
GRZEGORZ KOT
reprezentant
ANNA MARTA CIEŚLAK KOT
Wspólnik
2007-09-24
2016-03-08
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00ZŁ
MARCIN BARTŁOMIEJ KOT
Wspólnik
2016-03-08
2020-10-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 000 ZŁ
Wspólnik
2020-10-01
2021-08-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
24311964900000
GRZEGORZ KOT
Beneficjent
UDZIAŁ W GRUPA S.O.S SP. Z O.O.
ANNA CIEŚLAK-KOT
Beneficjent
UDZIAŁ W GRUPA S.O.S. SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ANNA MARTA CIEŚLAK KOT
PREZES ZARZĄDU
2007-09-24
2016-03-08
MARCIN BARTŁOMIEJ KOT
PREZES ZARZĄDU
2016-03-08
2020-10-01
GRZEGORZ ANDRZEJ KOT
PREZES ZARZĄDU
2020-10-01
2021-08-31
2007-09-24
2010-06-24
124, MODLNICZKA, 32-085, MODLNICA, POLSKA
2010-06-24
2016-03-08
KRAKOWSKA, 280, ZABIERZÓW, 32-080, ZABIERZÓW, POLSKA
2016-03-08
2016-04-01
UL. GABRIELI ZAPOLSKIEJ, 38, KRAKÓW, 30-415, KRAKÓW, POLSKA
2016-04-01
2019-09-13
UL. GABRIELI ZAPOLSKIEJ, 38, KRAKÓW, 30-126, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie