KRS 0000288191
NIP8133521920
REGON18026744000000
NazwaINDUSTRIALPARK.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINDUSTRIALPARK.PL
Data rejestracji 17 wrz 2007 (17 lat temu) 17 wrz 2007
Data usunięcia 23 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OKRĘŻNA, 33, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 140000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8133521920
data rejestracji 30 paź 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 lis 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHSEBASTIAN MAKSYMILIAN JASKULSKI
Likwidator
2022-04-28
2023-01-23
SEBASTIAN MAKSYMILIAN JASKULSKI
Beneficjent
SEBASTIAN MAKSYMILIAN JASKULSKI
zgłaszający - likwidator
WŁODZIMIERZ JAN JACHYM
Wspólnik
2007-09-17
2010-05-27
135 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 67 500 ZŁ
JAN OLESZCZAK
Wspólnik
2007-09-17
2010-03-10
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500 ZŁ
SEBASTIAN JASKULSKI
Wspólnik
2010-03-10
2023-01-23
270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 135.000 ZŁ
BEATA BALBINA GAŁECKA JASKULSKA
Prokurent
2010-03-10
2022-04-28
PROKURA SAMOISTNA
SEBASTIAN MAKSYMILIAN JASKULSKI
Prokurent
2008-05-26
2010-03-10
PROKURA SAMOISTNA
SEBASTIAN MAKSYMILIAN JASKULSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
GRZEGORZ MORKIS
PREZES ZARZĄDU
2008-05-26
2010-03-10
SEBASTIAN MAKSYMILIAN JASKULSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-03-10
2022-04-28
SEBASTIAN MAKSYMILIAN JASKULSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-09-17
2008-05-26
2007-09-17
2016-12-05
DUET 17 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-12-05
2022-04-28
INDUSTRIALPARK.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-09-17
2008-05-26
PADEREWSKIEGO, 108A, RZESZÓW, 35-328, RZESZÓW, POLSKA
2008-05-26
2012-12-21
REJTANA, 10 A, RZESZÓW, 35-310, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie