KRS 0000288149
NIP6262883765
REGON24076647200000
NazwaB.G.M. INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaB.G.M. INVEST
Data rejestracji 14 wrz 2007 (17 lat temu) 14 wrz 2007
Data usunięcia 12 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HENRYKA DĄBROWSKIEGO, 22, KATOWICE, 40-032, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 55000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@BGM-INVEST.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIWOJCIECH JERZY ZIORA
Wspólnik
2007-09-14
2011-02-02
168 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.480,00 ZŁ
GRZEGORZ GACKI
Wspólnik
2007-09-14
2011-02-02
166 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.260,00 ZŁ
SYLWESTER MIECZYSŁAW KLASA
Wspólnik
2007-09-14
2011-02-02
166 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.260,00 ZŁ
JOLANTA SZEWCZYK
Wspólnik
2011-02-02
2014-12-22
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 55.000,00 ZŁ
GRZEGORZ JÓZEF MAKOWSKI
Wspólnik
2014-12-22
2021-05-12
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.000,00 ZŁ
TADEUSZ MAREK LIS
Prokurent
2007-09-14
2009-10-05
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI A)W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE B)W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM C)USTANOWIONA PROKURA W SPÓŁCE JEST PROKURĄ SAMOISTNĄ
WOJCIECH JERZY ZIORA
PREZES ZARZĄDU
2007-09-14
2011-02-02
GRZEGORZ GACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-14
2011-02-02
SYLWESTER MIECZYSŁAW KLASA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-14
2011-02-02
JOLANTA SZEWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2011-02-02
2014-12-22
GRZEGORZ JÓZEF MAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-12-22
2021-05-12
2007-09-14
2014-12-22
ONYX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-09-14
2014-12-22
WROCŁAWSKA, 94, BYTOM, 41-902, BYTOM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie