KRS 0000287978
NIP9661923568
REGON20016489900000
NazwaPODLASKI KLASTER PIEKARNICZY - STOWARZYSZENIE
Krótka nazwaPODLASKI KLASTER PIEKARNICZY -
Data rejestracji 06 wrz 2007 (17 lat temu) 06 wrz 2007
Data usunięcia 30 lis 2015 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres DOJNOWSKA, 61/1, BIAŁYSTOK, 15-557, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANAMIROSŁAW JAN UMIŃSKI
Likwidator
2014-10-15
2015-11-30
WALENTY SZCZUKA
Członek Organu Nadzoru
2012-07-13
2015-11-30
ANNA KNYSZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-07-13
2015-11-30
ANDRZEJ MATUS
Członek Organu Nadzoru
2012-07-13
2015-11-30
BOŻENNA WOŁOSIK
Członek Organu Nadzoru
2007-09-06
2012-07-13
ANDRZEJ CHOMICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-09-06
2012-07-13
SŁAWOMIR KOSAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-09-06
2012-07-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES SAMODZIELNIE, WICEPREZES I CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
MIROSŁAW JAN UMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-09-06
2014-10-15
ZBIGNIEW GANZKE
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-09-06
2012-07-13
LUCYNA CHOCIEJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-06
2014-10-15
ANTONI SNARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-07-13
2014-10-15
2007-09-06
2014-01-24
WARSZAWSKA, 6, BIAŁYSTOK, 15-063, BIAŁYSTOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie