KRS 0000287941
NIP8561790363
REGON32040631000000
NazwaMEBLOTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMEBLOTECHNIKA
Data rejestracji 07 wrz 2007 (17 lat temu) 07 wrz 2007
Data usunięcia 25 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDAŃSKA, 27, KLESZCZEWO, 83-034, TRĄBKI WIELKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8561790363
data rejestracji 02 paź 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 maj 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4665Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#259 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH #310 PRODUKCJA MEBLI #3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH #3102Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH #3103Z PRODUKCJA MATERACÓW #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWALEKSANDRA MARIA WŁADASZ
reprezentant
BJØRN SORTLAND
Beneficjent
CEZARY RAFAEL KUZMA
Wspólnik
2007-09-07
2010-02-26
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12 500,00 ZŁ.
STOJAN TANEVSKI
Wspólnik
2008-09-17
2011-02-07
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12 500,00 ZŁ.
PIOTR PAWEŁ GROCHOWSKI
Wspólnik
2008-09-17
2020-05-25
85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.500,00 ZŁOTYCH
DAGMARA MAGDALENA GROCHOWSKA
Wspólnik
2015-09-14
2020-05-25
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁOTYCH
BJØRN SORTLAND
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY JEST 100% UDZIAŁOWCEM ATAX AS, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MEBLOTECHNIKA SP. Z O.O. (KRS 833790) BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ, ORAZ ATAX AS JEST JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA JEJ WOBEC OSÓB TRZECICH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMOISTNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA JEJ WOBEC OSÓB TRZECICH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYSTĘPUJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MIECZYSŁAW BOGDAN MAJKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-09-07
2008-09-17
PIOTR PAWEŁ GROCHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-09-17
2015-09-14
DAGMARA MAGDALENA GROCHOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-09-14
2020-05-25
CEZARY RAFAEL KUZMA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-09-07
2008-09-17
2007-09-07
2009-06-04
"MAXPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-09-07
2008-09-17
NOWA, 9, ŁOZIENICA, 72-100, GOLENIÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie