KRS 0000287919
NazwaEUROSUGAR SAS SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEUROSUGAR SAS SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaEUROSUGAR SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SAS) - SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA
Data rejestracji 07 wrz 2007 (17 lat temu) 07 wrz 2007
Data usunięcia 05 wrz 2014 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres 5 STYCZNIA, 54, OPALENICA, 64-330, OPALENICA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego RUE CHATEAUBRIAND, 27-29, PARYŻ, 75008, PARYŻ, FRANCJA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5136 SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7487 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARIUSZ KRZYSZTOF TOMCZAK
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2007-09-07
2014-09-05
MARIUSZ KRZYSZTOF TOMCZAK
Likwidator
2013-11-13
2014-09-05
GERARD ROUX
Członek Organu Nadzoru
2007-09-07
2014-09-05
ORGAN REPREZENTACJIPREZES I DYREKTOR GENERALNY
Sposób reprezentacjiPREZES ORAZ DYREKTOR GENERALNY REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO
ALAIN COMMISSAIRE
PREZES
2007-09-07
2013-11-13
JACQUES BACHELIER
DYREKTOR GENERALNY
2007-09-07
2013-11-13
2007-09-07
2013-11-13
EUROSUGAR SAS SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA ODDZIAŁ W POLSCE
2007-09-07
2010-01-11
WYSOGOTOWSKA, 23, PRZEŹMIEROWO, 62-081, PRZEŹMIEROWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie