KRS 0000287630
NIP6482638393
REGON24071439200000
NazwaONKO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaONKO-SYSTEM
Data rejestracji 03 wrz 2007 (17 lat temu) 03 wrz 2007
Data usunięcia 15 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JÓZEFA RYMERA, 18, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO@ONKO-SYSTEM.PL
Dane podatkowe
NIP 6482638393
data rejestracji 01 lis 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 sty 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAEWA MARIA WOJCIESZEK
Beneficjent
EWA MARIA WOJCIESZEK
reprezentant
ANDRZEJ WOJCIESZEK
Beneficjent
ANDRZEJ HENRYK WOJCIESZEK
Wspólnik
2007-09-03
2008-07-31
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00ZŁ
JACEK WITOLD ŻUREK
Wspólnik
2007-09-03
2018-07-04
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
EWA MARIA WOJCIESZEK
Wspólnik
2008-07-31
2020-06-15
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
ANDRZEJ WOJCIESZEK
Wspólnik
2018-07-04
2020-06-15
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
EWA MARIA WOJCIESZEK
Likwidator
2019-08-27
2020-06-15
EWA MARIA WOJCIESZEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ANDRZEJ WOJCIESZEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
ANDRZEJ HENRYK WOJCIESZEK
PREZES ZARZĄDU
2007-09-03
2008-07-31
ELŻBIETA ZOFIA WOŹNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-03
2019-08-27
EWA MARIA WOJCIESZEK
PREZES ZARZĄDU
2008-07-31
2019-08-27
2007-09-03
2019-08-27
ONKO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-09-03
2018-07-04
RYMERA, 18A, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie