KRS 0000287602
NIP8971733962
REGON02060425400000
Nazwa"SRM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSRM
Data rejestracji 31 sie 2007 (17 lat temu) 31 sie 2007
Data usunięcia 19 mar 2018 19 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚW. MIKOŁAJA, 56/57, WROCŁAW, 50-127, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7610850,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAWspólnik
2007-08-31
2008-07-23
187.950 (STO OSIEMDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.397.500,00 ZŁ (DZIEWIĘĆ MILIONÓW TRZYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
00045006800000
EDWARD ZIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-07-23
2018-03-19
MAREK RAFAŁ MARKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-07-08
2018-03-19
JERZY MAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-07-23
2018-03-19
KRZYSZTOF SURDYKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-07-23
2018-03-19
STANISŁAW GACH
Członek Organu Nadzoru
2008-07-23
2018-03-19
JANUSZ TYBURCY
Członek Organu Nadzoru
2008-07-23
2016-01-18
HENRYK PAJĄK
Likwidator
2017-06-30
2018-03-19
PRZEMYSŁAW HENRYK GAŁKA
Likwidator
2017-06-30
2018-03-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
PRZEMYSŁAW HENRYK GAŁKA
PREZES ZARZĄDU
2007-08-31
2017-06-30
RYSZARD DĄBROWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-08-31
2008-07-23
ZBIGNIEW MALEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-31
2008-07-23
HENRYK PAJĄK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-31
2008-07-23
HENRYK PAJĄK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-07-23
2017-06-30
RYSZARD PIOTR ADAMEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-31
2008-07-23
RAFAŁ DUDUŚ
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-07-23
2008-10-28
2007-08-31
2017-06-30
"SRM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie