KRS 0000287474
REGON24081418800000
NazwaSTOWARZYSZENIE "IMPULS DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaIMPULS DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Data rejestracji 30 sie 2007 (17 lat temu) 30 sie 2007
Data usunięcia 17 sty 2014 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres OKÓLNA, 77A, CZĘSTOCHOWA, 42-218, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #8510Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8810Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #8891Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEJOANNA MARIA SPINDER
Likwidator
2013-05-20
2014-01-17
IWONA URSZULA ŚWIERKO
Członek Organu Nadzoru
2007-08-30
2011-07-21
IRENA STANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-08-30
2009-05-26
JOANNA MARIA SPINDER
Członek Organu Nadzoru
2007-08-30
2009-05-26
PIOTR BADORA
Członek Organu Nadzoru
2009-05-26
2014-01-17
JOLANTA MAŁGORZATA FALIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-05-26
2011-07-21
SŁAWOMIR MIROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-07-21
2014-01-17
ANETA CHMIELARZ
Członek Organu Nadzoru
2011-07-21
2014-01-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD STOWARZYSZENIA
Sposób reprezentacji1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA W PRZEDMIOCIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI CO NAJMNIEJ 1000 ZŁ (JEDNEGO TYSIĄCA ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA NIE WYMIENIONYCH W UST. 1 UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES.
TADEUSZ ANDRZEJ SZWEDZIŃSKI
PREZES
2007-08-30
2011-07-21
ANDRZEJ ZBIGNIEW BRATEK
Z-CA PREZESA
2007-08-30
2011-07-21
ZDZISŁAW GRZEGORZ JACHYMSKI
SEKRETARZ
2007-08-30
2009-05-26
JAN ANTONI JAWORSKI
CZŁONEK
2007-08-30
2009-05-26
EWA MARIA WOLBIŚ
SKARBNIK
2007-08-30
2009-05-26
SYLWIA ANNA POLAŃSKA
SEKRETARZ
2009-05-26
2011-07-21
JADWIGA STALKA
SKARBNIK
2009-05-26
2011-07-21
JOANNA MARIA SPINDER
CZŁONEK
2009-05-26
2011-07-21
JOANNA MARIA SPINDER
PREZES STOWARZYSZENIA
2011-07-21
2013-05-20
IZABELA BADORA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2011-07-21
2013-05-20
2007-08-30
2013-05-20
STOWARZYSZENIE "IMPULS DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"
2007-08-30
2009-05-26
SŁOWACKIEGO, 4 A, CZĘSTOCHOWA, 42-217, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie