KRS 0000286165
NIP5222851942
REGON14100968700000
NazwaDOPPLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDOPPLER
Data rejestracji 09 sie 2007 (17 lat temu) 09 sie 2007
Data usunięcia 05 mar 2014 05 mar 2014
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOLUMBA, 43/47, WARSZAWA, 02-288, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#2922Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓWCOWYCHTYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCHNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #4531C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH I RUCHOMYCH SCHODÓW #5187Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI #3110A PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3110B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW #3120A PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3120B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ #3162A PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH #3162B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3330Z PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMITOMASZ SIEWIERSKI
Likwidator
2011-08-08
2014-03-05
MARCIN EDWARD BOGDAN
Likwidator
2011-08-08
2014-03-05
DOPPLER S.A.
Wspólnik
2007-08-09
2014-03-05
1 001 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50.050,00 PLN
MARCIN EDWARD BOGDAN
Wspólnik
2007-08-09
2014-03-05
333 UDZIAŁY O WARTOŚCI 16.650,00 PLN
GRZEGORZ GOŁĘBIEWSKI
Wspólnik
2007-08-09
2014-03-05
333 UDZIAŁY O WARTOŚCI 16.650,00 PLN
PAWEŁ WOJCIECH SZYPULSKI
Wspólnik
2007-08-09
2014-03-05
333 UDZIAŁY O WARTOŚCI 16.650,00 PLN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
TOMASZ SIEWIERSKI
PREZES
2009-03-31
2011-08-08
GRZEGORZ GOŁĘBIEWSKI
WICEPREZES
2007-08-09
2011-08-08
PAWEŁ WOJCIECH SZYPULSKI
PREZES
2007-08-09
2009-03-31
PAWEŁ WOJCIECH SZYPULSKI
WICEPREZES
2009-03-31
2011-08-08
MARCIN EDWARD BOGDAN
WICEPREZES
2007-08-09
2011-08-08
2007-08-09
2011-08-08
DOPPLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-08-09
2007-08-27
SZRECKIEGO, 8, WARSZAWA, 01-493, WARSZAWA, POLSKA
2007-08-27
2008-02-20
SZARECKIEGO, 8, WARSZAWA, 01-493, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie