KRS 0000285853
NIP8942910284
REGON02055935800000
NazwaHICRON CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHICRON CONSULTING
Data rejestracji 02 sie 2007 (17 lat temu) 02 sie 2007
Data usunięcia 16 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GWIAŹDZISTA, 62, WROCŁAW, 53-413, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8942910284
data rejestracji 01 sie 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 kwi 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERYMICHAŁ GUZEK
Wspólnik
2007-08-02
2010-06-14
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
DARIUSZ ŻURYŃSKI
Wspólnik
2007-08-02
2010-06-14
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ADAM ŚCISŁOWSKI
Wspólnik
2007-08-02
2010-06-14
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2007-08-02
2020-07-16
120 (STO DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
02023106600000
MICHAŁ GUZEK
Prokurent
2010-06-14
2020-07-16
PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.
REMIGIUSZ EFINOWICZ
Prokurent
2010-06-14
2020-07-16
PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM CHYBA ŻE ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY
REMIGIUSZ GRACJAN EFINOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-02
2010-06-14
ADAM ŚCISŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-02
2011-04-28
DARIUSZ ŻURYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-02
2011-04-28
MICHAŁ GUZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-02
2010-06-14
SŁAWOMIR DĄBEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-04-28
2017-08-02
PAWEŁ KRESAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-04-28
2020-07-16
2007-08-02
2008-02-28
JERZEGO BAJANA, 17, WROCŁAW, 54-129, WROCŁAW, POLSKA
2008-02-28
2008-04-23
OSTROWSKIEGO, 13B, WROCŁAW, 53-238, WROCŁAW, POLSKA
2008-04-23
2016-05-09
OSTROWSKIEGO, 13 D, WROCŁAW, 53-238, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie