KRS 0000285817
NIP5851434385
REGON22046166000000
Nazwa"DD TRANS" DŁUGOSZ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"DD TRANS" DŁUGOSZ
Data rejestracji 01 sie 2007 (17 lat temu) 01 sie 2007
Data usunięcia 27 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. LUCYNY KRZEMIENIECKIEJ, 9A, GDAŃSK, 80-448, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5851434385
data rejestracji 04 sie 2007
status Czynny
15102018660000150200758771
PKO Oddział 1 w Kartuzach
Rynek 3A 83-300 kartuski POLSKA
18102018530000940201657170
PKO Oddział 1 w Gdyni
ul. Jerzego Waszyngtona 17 81-342 Gdynia POLSKA
25102018530000900201667716
PKO Oddział 1 w Gdyni
ul. Jerzego Waszyngtona 17 81-342 Gdynia POLSKA
64102018660000170200635086
PKO Oddział 1 w Kartuzach
Rynek 3A 83-300 kartuski POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCHAGATA WERONIKA DŁUGOSZ-MARKOWSKA
Beneficjent
AGATA WERONIKA DŁUGOSZ-MARKOWSKA
reprezentant
GRZEGORZ WIESŁAW DŁUGOSZ
reprezentant
GRZEGORZ WIESŁAW DŁUGOSZ
Beneficjent
KAROL JAROSŁAW DŁUGOSZ
Wspólnik
2007-08-01
2016-09-20
MAREK SEBASTIAN DOLIŃSKI
Wspólnik
2007-08-01
2011-02-15
ARTUR JAROSŁAW CICHLA
Wspólnik
2011-02-15
2011-06-08
GRZEGORZ WIESŁAW DŁUGOSZ
Wspólnik
2011-06-08
2018-12-27
AGATA WERONIKA DŁUGOSZ
Wspólnik
2016-09-20
2018-12-27
AGATA WERONIKA DŁUGOSZ-MARKOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
POSIADA 40% UDZIAŁÓW (O WARTOŚCI 2.000 ZŁ) W DD TRANS SP. Z O.O., KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM DD TRANS SP. Z O.O. SP.K.
GRZEGORZ WIESŁAW DŁUGOSZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
POSIADA 59 % UDZIAŁÓW W ZYSKACH I STRATACH SPÓŁKI, PODCZAS GDY WYSOKOŚĆ JEGO WKŁADU DO SPÓŁKI WYNOSI 40000 ZŁ, A WARTOŚĆ WSZYSTKICH WKŁADÓW DO SPÓŁKI WYNOSI 80808 ZŁ.
POSIADA 60 % UDZIAŁÓW (O WARTOŚCI 3.000 ZŁ) W DD TRANS SP. Z O.O., KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM DD TRANS SP. Z O.O. SP.K.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW.
MAREK SEBASTIAN DOLIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2007-08-01
2011-02-15
KAROL JAROSŁAW DŁUGOSZ
Członek Organu Reprezentacji
2007-08-01
2016-09-20
AGATA WERONIKA DŁUGOSZ
Członek Organu Reprezentacji
2016-09-20
2018-12-27
GRZEGORZ WIESŁAW DŁUGOSZ
Członek Organu Reprezentacji
2016-09-20
2018-12-27
Członek Organu Reprezentacji
2016-09-20
2018-12-27
22177573800000
2007-08-01
2011-02-15
"DD TRANS" DŁUGOSZ DOLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
2007-08-01
2007-08-13
SYRKOMLI, 2, SOPOT, 81-742, SOPOT, POLSKA
2007-08-13
2016-09-20
SYROKOMLI, 2, SOPOT, 81-742, SOPOT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie