KRS 0000285801
NIP5213445415
REGON14101880600000
Nazwa"ALYSTOWN DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaALYSTOWN DEVELOPMENT
Data rejestracji 02 sie 2007 (17 lat temu) 02 sie 2007
Data usunięcia 18 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BONIFRATERSKA, 6, WARSZAWA, 00-213, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2789000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAOREN MERCHAV
Beneficjent
1972-04-24
MESHULAM YECHIEL SHAFRAN
reprezentant
TEDDY SAGI
Beneficjent
1971-11-14
ALYSIAN LIMITED
Wspólnik
2007-08-02
2019-09-27
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
A.G. AROUND GROUP LIMITED
Wspólnik
2019-09-27
2020-08-18
55.780 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.789.000,00 ZŁ
MESHULAM YECHIEL SHAFRAN
Likwidator
2016-02-09
2020-08-18
OREN MERCHAV
Beneficjent
OREN MERCHAV JAKO POWIERNIK (TRUSTEE) SPRAWUJE KONTROLĘ NAD THE GOODVISION TRUST,KTÓRY SPRAWUJE KONTROLĘ NAD INTERACTIVE WORLDWIDE, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD A.G. AROUNG GROUP, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD ALYSTOWN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
TEDDY SAGI
Beneficjent
TEDDY SAGI JAKO JAKO ZAŁOŻYCIEL (SETTLOR), NADZORCA (PROTECTOR) ORAZ BENEFICJENT (BENEFICIARY) SPRAWUJE KONTROLĘ NAD THE GOODVISION TRUST, KTÓRY SPRAWUJE KONTROLĘ NAD INTERACTIVE WORLDWIDE, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD A.G. AROUNG GROUP, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD ALYSTOWN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
MEIR MAIMON
PREZES ZARZĄDU
2007-08-02
2014-11-24
ALON SHAMIR
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-25
2016-02-09
MESHULAM YECHIEL SHAFRAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-24
2016-02-09
2007-08-02
2016-02-09
"ALYSTOWN DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-08-02
2008-02-04
KONDUKTORSKA, 4, WARSZAWA, 00-775, WARSZAWA, POLSKA
2008-02-04
2009-01-13
AL. JANA PAWŁA II, 15, WARSZAWA, 00-828, WARSZAWA, POLSKA
2009-01-13
2012-10-29
MARIENSZTAT, 8, WARSZAWA, 00-302, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie