KRS 0000285425
NIP7361657759
REGON12053484600000
NazwaDRAKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDRAKAR
Data rejestracji 30 lip 2007 (17 lat temu) 30 lip 2007
Data usunięcia 09 lis 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SALAMANDRA, 4, KOŚCIELISKO, 34-511, KOŚCIELISKO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5512 HOTELE I MOTELE BEZ RESTAURACJI #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7440Z REKLAMAALVARO ENRIQUE DE VILLAMOR SORALUCE
Wspólnik
2007-07-30
2016-11-09
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22500 ZŁ
ADAM BUKOWSKI
Wspólnik
2007-07-30
2016-11-09
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22500 ZŁ
JUAN FRANCISCO GIL
Wspólnik
2007-07-30
2016-11-09
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ADAM BUKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-30
2016-11-09
JUAN FRANCISCO GIL
PREZES ZARZĄDU
2007-07-30
2016-11-09
ALVARO ENRIQUE DE VILLAMOR SORALUCE
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-30
2016-11-09
2007-07-30
2016-11-09
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-07-30
2016-11-09
DRAKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-07-30
2016-11-09
SALAMANDRA, 4, KOŚCIELISKO, 34-511, KOŚCIELISKO, POLSKA
2007-07-30
2016-11-09
4521A - WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2007-07-30
2016-11-09
4542Z - ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
2007-07-30
2016-11-09
5153B - SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2007-07-30
2016-11-09
5511Z - HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI.
2007-07-30
2016-11-09
5512 - HOTELE I MOTELE BEZ RESTAURACJI.
2007-07-30
2016-11-09
5523Z - POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE.
2007-07-30
2016-11-09
6523Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE.
2007-07-30
2016-11-09
7011Z - ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2007-07-30
2016-11-09
7012Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2007-07-30
2016-11-09
7020Z - WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie