KRS 0000285206
NIP4660368932
REGON34035960500000
NazwaKLUB SPORTOWY "BŁĘKITNI SKĘPE"
Krótka nazwaKLUB SPORTOWY "BŁĘKITNI SKĘPE"
Data rejestracji 06 sie 2007 (17 lat temu) 06 sie 2007
Data usunięcia 13 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Adres 1-GO MAJA, 16, SKĘPE, 87-630, SKĘPE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9312Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9329B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANABARTOSZ RYSZARD WOJCIECHOWSKI
Likwidator
2022-12-22
2024-09-13
DARIUSZ MUSZAŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-12-19
2024-09-13
SŁAWOMIR CHROBAK
Członek Organu Nadzoru
2007-12-19
2024-09-13
MARCIN JABŁOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-12-19
2024-09-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA KLUBU UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, W TYM PREZES KLUBU.
KRZYSZTOF SOBOCIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-01-18
2022-12-22
MIECZYSŁAW WEBER
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-19
2011-01-18
DARIUSZ OKOŃSKI
SKARBNIK ZARZĄDU
2007-12-19
2022-12-22
TOMASZ PIOTR MATUSZCZAK
SEKRETARZ ZARZĄDU
2007-12-19
2022-12-22
LECH STANISŁAW MAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-12-19
2011-01-18
JAROSŁAW GOŁĘBIEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-12-19
2011-01-18
BARTOSZ RYSZARD WOJCIECHOWSKI
PREZES
2011-01-18
2022-12-22
JAROSŁAW PIOTR BRAOR
WICEPREZES
2011-01-18
2022-12-22
2007-08-06
2022-12-22
KLUB SPORTOWY "BŁĘKITNI SKĘPE"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie