KRS 0000284789
NIP6961820747
REGON30061033800000
NazwaINVEST-ŁAGROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaINVEST-ŁAGROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO
Data rejestracji 13 lip 2007 (17 lat temu) 13 lip 2007
Data usunięcia 05 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres 44, CZACHOROWO, 63-800, GOSTYŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6961820747
data rejestracji 01 cze 2019
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 05 paź 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANARAFAŁ MAĆKOWIAK
Beneficjent
ROMAN ANDRZEJ ŁAGÓDKA
reprezentant
ROMAN ANDRZEJ ŁAGÓDKA
Beneficjent
ROMAN ANDRZEJ ŁAGÓDKA
Wspólnik
2007-07-13
2021-10-05
RAFAŁ MAĆKOWIAK
Wspólnik
2007-07-13
2021-10-05
RAFAŁ MAĆKOWIAK
Prokurent
2007-12-05
2021-10-05
SAMOISTNA
RAFAŁ MAĆKOWIAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ROMAN ANDRZEJ ŁAGÓDKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE. W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA ŁAGROM SP. Z O.O. DZIAŁA ZARZĄD JEŻELI W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI WIĘCEJ NIŻ JEDNA OSOBA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W SKŁAD ZARZĄDU ŁAGROM SP. Z O.O. WCHODZĄ: RAFAŁ MAĆKOWIAK - PREZES ZARZĄDU ROMAN ŁAGÓDKA - WICEPREZES ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2007-07-13
2021-10-05
41149405300000
2007-07-13
2021-10-05
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2007-07-13
2021-10-05
INVEST-ŁAGROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2007-07-13
2021-10-05
44, CZACHOROWO, 63-800, GOSTYŃ, POLSKA
2007-07-13
2021-10-05
7012Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2007-07-13
2021-10-05
7020Z - WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2007-07-13
2021-10-05
7031Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2007-07-13
2021-10-05
7032Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE
2007-07-13
2021-10-05
7414A - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2007-07-13
2021-10-05
7414B - ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2007-07-13
2021-10-05
7415Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW
2007-07-13
2021-10-05
7420A - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO
2007-07-13
2021-10-05
7487B - DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie