KRS 0000284553
NIP7492022926
REGON16014151200000
NazwaFAMET ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFAMET ENGINEERING
Data rejestracji 11 lip 2007 (17 lat temu) 11 lip 2007
Data usunięcia 30 cze 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZKOLNA, 15A, KĘDZIERZYN-KOŹLE, 47-225, KĘDZIERZYN-KOŹLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJWspólnik
2007-07-11
2015-06-30
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
00452358000000
WŁODZIMIERZ TABOROWICZ
Prokurent
2007-07-11
2014-09-12
SAMOISTNA
MIECZYSŁAW DRZAZGA
Prokurent
2007-07-11
2014-09-12
SAMOISTNA
MIROSŁAW SYREK
Likwidator
2014-09-12
2015-06-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ PROKURENCI SPÓŁKI REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.
LESŁAW DOBNER
PREZES ZARZĄDU
2007-07-11
2014-09-12
MIECZYSŁAW DRZAZGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-29
2014-09-12
2007-07-11
2014-09-12
FAMET ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie